序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES LIMITED | 100% | 1000.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Cindy Yvette Pitrat
|
|
2 |
Kelly Holden Neagle
|
|
3 |
Paul Oldham
|
|
4 |
PANG JOUK HING
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
优仪半导体设备(深圳)有限公司宝安分公司
|
Cindy Yvette Pitrat | 2020-10-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 成员 |
ThomasOliverMcGimpsey(董事长),DavidKnightMurray(董事),PaulOldham(董事)
|
PaulOldham(董事),KellyHoldenNeagle(董事),CindyYvettePitrat(董事长)
|
2 | 2022-07-01 | 董事长或执行董事成员 |
Thomas Oliver McGimpsey(董事长), [退出]David Knight Murray(董事), [退出]Paul Oldham(董事)
|
Paul Oldham(董事),Kelly Holden Neagle(董事), [新增]Cindy Yvette Pitrat(董事长) [新增]
|
3 | 2022-07-01 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
Thomas Oliver McGimpsey
|
Cindy Yvette Pitrat
|
4 | 2020-12-28 | 成员 |
PaulOldham(董事),NeilBrinker(董事)
|
PaulOldham(董事),DavidKnightMurray(董事)
|
5 | 2020-12-28 | 其他董事信息 |
Paul Oldham(董事),Neil Brinker(董事) [退出]
|
Paul Oldham(董事),David Knight Murray(董事) [新增]
|
6 | 2020-08-27 | 成员 |
PaulOldham(董事),DavidJ.McCarron(董事长),ThomasOliverMcGimpsey(董事)
|
PaulOldham(董事),ThomasOliverMcGimpsey(董事长),NeilBrinker(董事)
|
7 | 2020-08-27 | 成员 |
DavidJ.McCarron
|
ThomasOliverMcGimpsey
|
8 | 2020-08-27 | 升级换照 |
|
|
9 | 2020-08-27 | 其他董事信息 |
Paul Oldham(董事),David J. McCarron(董事长), [退出]Thomas Oliver McGimpsey(董事)
|
Paul Oldham(董事),Thomas Oliver McGimpsey(董事长),Neil Brinker(董事) [新增]
|
10 | 2020-08-27 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
David J. McCarron
|
Thomas Oliver McGimpsey
|