序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市特殊教育研究会 | 60% | 36万人民币 |
2 | 深圳市康平实业有限公司 | 40% | 24万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄建中
|
|
2 |
邓鸿雁
|
|
3 |
眭乐萍
|
|
4 |
曾庆真
|
|
5 |
吴涓
|
|
6 |
陈志华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-06-11 | 清算组成员 |
|
|
2 | 2002-12-27 | 董事长或执行董事成员 |
|
|
3 | 2002-12-27 | 实收资本 |
|
|
4 | 2002-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2002-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|