序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港生****实业公司 | 100% | 1800.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄业畅
|
|
2 |
林晓武
|
|
3 |
曾桂珍
|
|
4 |
莫超文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-05-13至2021-05-13
|
永续经营
|
2 | 2021-07-19 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2011-05-13,2021-05-13,10
|
2011-05-13,,
|
3 | 2021-07-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
4 | 2019-12-11 | 成员 |
陈昌俊
|
黄业畅
|
5 | 2019-12-11 | 成员 |
陈昌俊(董事长),陈昌俊(总经理),李向根(监事)
|
黄业畅(总经理),黄业畅(董事长),莫超文(监事)
|
6 | 2019-12-11 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈昌俊
|
黄业畅
|
7 | 2019-12-11 | 升级换照 |
|
|
8 | 2019-12-11 | 董事长或执行董事成员 |
陈昌俊(董事长), [退出]陈昌俊(总经理), [退出]李向根(监事) [退出]
|
黄业畅(总经理), [新增]黄业畅(董事长), [新增]莫超文(监事) [新增]
|
9 | 2019-12-11 | 总经理 |
陈昌俊(董事长), [退出]陈昌俊(总经理), [退出]李向根(监事) [退出]
|
黄业畅(总经理), [新增]黄业畅(董事长), [新增]莫超文(监事) [新增]
|
10 | 2019-12-11 | 监事信息 |
陈昌俊(董事长), [退出]陈昌俊(总经理), [退出]李向根(监事) [退出]
|
黄业畅(总经理), [新增]黄业畅(董事长), [新增]莫超文(监事) [新增]
|