序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许高林 | 66% | 1980.0万 |
2 | 孙玉萍 | 34% | 1020.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许高林
|
|
2 |
许晓松
|
|
3 |
孙玉萍
|
|
4 |
辛艳茹
|
|
5 |
赵婕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-17 | 住所 |
|
珠海市横琴新区粤澳合作中医药科技产业园飞蓬路30号1栋101室
|
2 | 2021-05-17 | 住所变更 |
|
珠海市横琴新区粤澳合作中医药科技产业园飞蓬路30号1栋101室
|
3 | 2021-02-22 | 法定代表人 |
|
许高林
|
4 | 2021-02-22 | 法定代表人变更 |
|
许高林
|
5 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案 |
|
许高林(董事长) [新增]孙玉萍(董事) [新增]赵婕(监事)许晓松(经理)辛艳茹(董事) [新增]
|
6 | 2020-12-10 | 企业类型 |
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-12-10 | 股东变更 |
|
许高林; [新增]孙玉萍 [新增]
|
8 | 2020-12-10 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案 |
|
许晓松(执行董事,经理)赵婕(监事) [新增]
|
10 | 2020-08-10 | 住所 |
|
珠海市横琴新区宝华路6号105室-70565(集中办公区)
|