序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 德国岸屯海蒂诗国外投资管理有限公司 | 100% | 1423.500000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
LEONARDUS MARIA ELISABETH KARL ALLERS
|
|
2 |
吕美景
|
|
3 |
MR.LIEW YIM BING 刘炎兵
|
|
4 |
SASCHA RENE GROSS
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案 |
STANISLAS FRANCOIS VALERI DE FERRIERES DE SAUVEBOEUF(副董事长) [退出]MR.LIEW YIM BING 刘炎兵(董事)LEONARDUS MARIA ELISABETH KARL ALLERS(董事长,经理)SASCHA RENE GROSS(监事)
|
吕美景(副董事长) [新增]MR.LIEW YIM BING 刘炎兵(董事)SASCHA RENE GROSS(监事)LEONARDUS MARIA ELISABETH KARL ALLERS(经理,董事长)
|
2 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案 |
RUDE KAI-UWE WILHELM,副董事长兼总经理DR.DIETER WIRTHS 笛德.威尔士博士,董事长MR.LIEW YIM BING 刘炎兵,董事
|
STANISLAS FRANCOIS VALERI DE FERRIERES DE SAUVEBOEUF,副董事长MR.LIEW YIM BING 刘炎兵,董事LEONARDUS MARIA ELISABETH KARL ALLERS,董事长兼经理SASCHA RENE GROSS,监事
|
3 | 2019-01-30 | 章程修正案备案 |
海蒂诗家俱五金配件(珠海)有限公司章程修改之十二2014-03-24
|
海蒂诗家俱五金配件(珠海)有限公司章程2019-01-27
|
4 | 2019-01-30 | 法定代表人 |
RUDE KAI-UWE WILHELM
|
LEONARDUS MARIA ELISABETH KARL ALLERS
|
5 | 2014-06-23 | 高级管理人员备案 |
R DE KAI-UWE WILHELM,副董事长兼总经理DR.DIETER WIRTHS 笛德.威尔士博士,董事长MR.LIEW YIM BING 刘炎兵,董事
|
RUDE KAI-UWE WILHELM,副董事长兼总经理DR.DIETER WIRTHS 笛德.威尔士博士,董事长MR.LIEW YIM BING 刘炎兵,董事
|
6 | 2014-05-21 | 章程修正案备案 |
|
海蒂诗家俱五金配件(珠海)有限公司章程修改之十二2014-03-24
|
7 | 2013-07-04 | 法定代表人变更 |
RÜDE KAI-UWE WILHELM
|
RUDE KAI-UWE WILHELM
|
8 | 2012-11-16 | 股东备案 |
DR.DIETER WIRTHS 笛德.威尔士博士,董事长;MR.LIEW YIM BING 刘炎兵,董事;SASCHA GROSS,副董事长,总经理 [退出]
|
DR.DIETER WIRTHS 笛德.威尔士博士,董事长;MR.LIEW YIM BING 刘炎兵,董事;R DE KAI-UWE WILHELM,副董事长,总经理 [新增]
|
9 | 2012-11-16 | 法定代表人变更 |
SASCHA GROSS
|
RÜDE KAI-UWE WILHELM
|
10 | 2010-12-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-12-26
|
2040-12-26
|