序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 珠海豹豹红科技有限公司 | 92.38058% | 1750万 |
2 | 姚辉 | 5.22903% | 99.0555万 |
3 | 谢仲宁 | 0.30558% | 5.7887万 |
4 | 陈志强 | 0.30558% | 5.7887万 |
5 | 潘建军 | 0.30558% | 5.7887万 |
6 | 甘灿 | 0.263% | 4.9822万 |
7 | 钟振东 | 0.23211% | 4.3969万 |
8 | 陈桂城 | 0.22043% | 4.1756万 |
9 | 周峰 | 0.18953% | 3.5903万 |
10 | 吴刚 | 0.18953% | 3.5903万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚辉
|
|
2 |
傅盛
|
|
3 |
任今涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | ?? |
|
?????????????????????85?306
|
2 | 2022-02-24 | ????(??) |
|
1894.3375??
|
3 | 2022-02-24 | 股东变更 |
|
潘建军;姚辉;陈志强;甘灿;吴刚;童勇;谢仲宁;王斌;钟振东;陈桂城;周峰;珠海豹豹红科技有限公司
|
4 | 2022-02-24 | 住所变更 |
|
珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心兴科五巷85号306
|
5 | 2022-02-24 | 注册资本(金)变更 |
|
1894.3375万元( + 2.18722% )
|
6 | 2021-03-01 | 高级管理人员备案 |
|
任今涛(监事) [新增]姚辉(总经理)傅盛(执行董事)
|
7 | 2020-09-25 | ????(??) |
|
1853.791??
|
8 | 2020-09-25 | 注册资本(金)变更 |
|
1853.791万元( + 3.55278% )
|
9 | 2019-10-15 | ????(??) |
|
1790.189500
|
10 | 2019-10-15 | 股东变更 |
|
股东****生备案 [新增]
|