序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国铁建股份有限公司 | 100% | 250000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈涛
|
|
2 |
李世春
|
|
3 |
彭锋
|
|
4 |
张世杰
|
|
5 |
苏建斌
|
|
6 |
金守华
|
|
7 |
金国亮
|
|
8 |
杨复林
|
|
9 |
吴航宇
|
|
10 |
张长征
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国铁建港航局集团有限公司哈尔滨分公司
|
高春生 | 2022-03-30 |
2 |
中国铁建港航局集团有限公司南通分公司
|
荣凯 | 2021-11-10 |
3 |
中国铁建港航局集团有限公司新能源分公司
|
佟永录 | 2021-05-26 |
4 |
中国铁建港航局集团有限公司海外分公司
|
郭义平 | 2019-12-20 |
5 |
中国铁建港航局集团有限公司西藏分公司
|
伍敏 | 2019-04-23 |
6 |
中国铁建港航局集团有限公司路桥分公司
|
冯忠 | 2017-03-07 |
7 |
中国铁建港航局集团有限公司武汉分公司
|
夏凯峰 | 2016-05-31 |
8 |
中国铁建港航局集团有限公司昆明分公司
|
李昆 | 2015-07-22 |
9 |
中国铁建港航局集团有限公司青海分公司
|
李世春 | 2014-10-31 |
10 |
中国铁建港航局集团有限公司甘肃分公司
|
陈光志 | 2013-08-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 章程备案 |
|
2022-03-07
|
2 | 2022-04-11 | 高级管理人员备案 |
|
张长征(职工监事) [新增]金国亮(总经理)杨复林(监事会主席) [新增]李世春(职工董事) [新增]金守华(董事) [新增]苏建斌(董事) [新增]吴航宇(监事)金国亮(董事)彭锋(董事) [新增]张世杰(董事) [新增]陈涛(董事长)
|
3 | 2021-11-17 |
|
|
|
4 | 2021-11-17 | 法定代表人 |
|
陈涛
|
5 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案 |
|
梁根林(职工监事)王永东(董事)刘齐辉(董事)吴航宇(监事)金国亮(董事)金国亮(总经理)徐度斌(监事会主席)谭世霖(职工董事)陈涛(董事长) [新增]
|
6 | 2021-11-17 | 法定代表人变更 |
|
陈涛
|
7 | 2021-04-22 | 经营范围 |
|
一般项目:工程管理服务;工程和技术研究和试验****展;对外承包工程;园林绿化工程施工;水环境污染防治服务;机械设备租赁;建筑材料销售;土地使用权租赁;装卸搬运;新能源原动设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程勘察;建筑劳务分包;地质灾害治理工程施工;公路管理与养护;房地产开****经营;建设工程质量检测;检验检测服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2021-04-22 | 业务范围变更 |
|
一般项目:工程管理服务;工程和技术研究和试验****展;对外承包工程;园林绿化工程施工;水环境污染防治服务;机械设备租赁;建筑材料销售;土地使用权租赁;装卸搬运;新能源原动设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程勘察;建筑劳务分包;地质灾害治理工程施工;公路管理与养护;房地产开****经营;建设工程质量检测;检验检测服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-06-06 | 高级管理人员备案 |
|
金国亮,董事金国亮,总经理梁根林,职工监事刘齐辉,董事谭世霖,职工董事王永东,董事吴航宇,监事徐度斌,监事会主席许四****,董事长
|
10 | 2018-06-06 | 高级管理人员备案 |
|
董事会成员****生备案 [新增]
|