序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 司徒燕婷 | 99% | 990万 |
2 | 广东盖亚投资管理有限公司 | 1% | 10万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-16 | 清算组成员备案 |
|
孙敏慧;司徒燕婷;张静(负责人)
|
2 | 2018-10-16 | 清算组成员备案 |
|
清算人****生备案
|
3 | 2017-01-12 | 章程备案 |
|
合伙协议2016-12-26
|
4 | 2017-01-12 | 工商登记联络员备案 |
|
*****5,*****,null,null
|
5 | 2017-01-12 | 工商登记联络员备案 |
|
孙敏慧
|
6 | 2017-01-12 | 股东变更 |
|
合伙人****生备案 [新增]
|
7 | 2017-01-12 | 股东备案 |
|
孙敏慧; [新增]司徒燕婷; [新增]张静(负责人) [新增]
|
8 | 2016-01-07 | 章程备案 |
|
合伙协议:2016-01-07
|
9 | 2016-01-07 | 业务范围变更 |
|
协议记载的经营范围:从事非上市公司股权投资活动、对场外场非上市公众公司股份进行投资;对各种固定收益关产品进行投资;二级市场股票投资、证券投资基金、从事对债券、股指期货、期权、港股、私募基金、金融衍生品的投资;(以上均不含工商登记前置审批项目)
|
10 | 2015-09-11 | 经营范围变更 |
|
协议记载的经营范围:从事非上市公司股权投资活动、对场外场非上市公众公司股份进行投资;对各种固定收益关产品进行投资;二级市场股票投资、证券投资基金、从事对债券、股指期货、期权、港股、私募基金、金融衍生品的投资;(以上均不含工商登记前置审批项目)
|