序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东江环保股份有限公司 | 80% | 3600万 |
2 | 李洪波 | 5% | 225万 |
3 | 李春山 | 5% | 225万 |
4 | 李余山 | 5% | 225万 |
5 | 李江山 | 5% | 225万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋联武
|
|
2 |
曾宇
|
|
3 |
毛德斌
|
|
4 |
李春山
|
|
5 |
李洪波
|
|
6 |
张全良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 |
曾宇(董事长);毛德斌(董事);李洪波(监事);蒋联武(董事,经理);张全良(监事);李春山(董事);
|
李春山(董事);毛德斌(董事);蒋联武(经理,董事);李洪波(监事);彭正文(监事);曾宇(董事长);
|
|
2 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案 |
曾宇(董事长);毛德斌(董事);李洪波(监事);蒋联武(董事,经理);张全良(监事);李春山(董事);
|
李春山(董事);毛德斌(董事);蒋联武(经理,董事);李洪波(监事);彭正文(监事);曾宇(董事长);
|
3 | 2022-08-17 | 工商登记联络员备案 |
|
周彩群
|
4 | 2020-12-01 |
至2056年04月10日
|
长期
|
|
5 | 2020-12-01 | 高级管理人员备案 |
李晓辉(董事) [退出]李春山(董事)毛德斌(监事)李洪波(监事)曾宇(董事长)蒋联武(经理,董事)
|
曾宇(董事长)毛德斌(董事)李洪波(监事)蒋联武(董事,经理)张全良(监事) [新增]李春山(董事)
|
6 | 2020-12-01 | 业务范围变更 |
生活垃圾清运,粪便清运,非危险性工业固体废物(含液态废物)回收处理(以上三个经营项目具体按照珠海市斗门区环保局“斗环建表[2006]035号”批文批准的内容在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:废弃电器电子产品处理;危险废物经营;道路货物运输(含危险货物);危险化学品仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农林废物资源化无害化利用技术研****;固体废物治理;环境保护专用设备制造;环境卫生公共设施安装服务;生物质成型燃料销售;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);环境应急技术装备制造;污泥处理装备制造;环境保护专用设备销售;生物质燃料加工;环境应急技术装备销售;环境监测专用仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;特种设备销售;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;污水处理及其再生利用;再生资源加工;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;水环境污染防治服务;水资源专用机械设备制造;大气污染治理;建筑废弃物再生技术研****;环保咨询服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金银制品销售;危险化学品应急救援服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);资源再生利用技术研****;资源循环利用服务技术咨询;有色金属合金制造;有色金属合金销售;再生资源销售;运输设备租赁服务;住房租赁;特种设备出租;机械设备租赁;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-08-29 | 高级管理人员备案 |
程龙应,董事长李春山,董事李晓辉,董事李洪波,监事蒋联武,董事兼经理毛德斌,监事
|
李春山,董事李晓辉,董事李洪波,监事蒋联武,董事兼经理毛德斌,监事曾宇,董事长
|
8 | 2019-06-24 | 高级管理人员备案 |
程龙应,董事田华臣,董事李春山,董事李永鹏,董事长李晓辉,监事李洪波,监事蒋联武,经理
|
程龙应,董事长李春山,董事李洪波,监事蒋联武,董事兼经理毛德斌,监事李晓辉,董事
|
9 | 2019-04-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
温玮
|
蒋联武
|
10 | 2019-04-30 | 法定代表人变更 |
温玮
|
蒋联武
|