序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘翌辉 | 16.25544% | 1383.4418万 |
2 | 王杨 | 16.1196% | 1371.8811万 |
3 | 赵晓松 | 5.836% | 496.681万 |
4 | 邓五方 | 5.32% | 452.766万 |
5 | 李康 | 5.1973% | 442.3238万 |
6 | 周明彬 | 4.6373% | 394.6642万 |
7 | 珠海爱莱投资企业(有限合伙) | 4.46155% | 379.7061万 |
8 | 珠海创旭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.02238% | 342.3306万 |
9 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 3.9323% | 334.664万 |
10 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 3.85428% | 328.0238万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宇超
|
|
2 |
刘翌辉
|
|
3 |
顾一帆
|
|
4 |
唐汉林
|
|
5 |
王继宁
|
|
6 |
张建国
|
|
7 |
李冉
|
|
8 |
赵晓松
|
|
9 |
陈瑶
|
|
10 |
安俊芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
珠海格莱利摩擦材料有限公司吉大分公司
|
林柳 | 2012-06-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案 |
曾文天(副总经理) [退出]曾光辉(职工监事)向正东(监事) [退出]刘翌辉(董事长)赵晓松(监事会主席)唐汉林(独立董事)王继宁(独立董事)顾一帆(独立董事)安俊芳(其他人员)刘宇超(总经理,董事)李冉(董事)张建国(董事,副总经理)
|
刘翌辉(董事长)曾光辉(职工监事)赵晓松(监事会主席)王继宁(独立董事)唐汉林(独立董事)顾一帆(独立董事)安俊芳(其他人员)刘宇超(总经理,董事)陈瑶(监事) [新增]李冉(董事)张建国(董事,副总经理)
|
2 | 2021-06-21 | 清算组备案 |
珠海格莱利摩擦材料股份有限公司章程2020-11-02;
|
珠海格莱利摩擦材料股份有限公司章程2021-05-28;
|
3 | 2021-06-21 | 法定代表人 |
|
刘宇超
|
4 | 2021-06-21 | 法定代表人变更 |
刘翌辉
|
刘宇超
|
5 | 2021-06-21 | 章程备案 |
珠海格莱利摩擦材料股份有限公司章程2020-11-02;
|
珠海格莱利摩擦材料股份有限公司章程2021-05-28;
|
6 | 2020-11-13 | 清算组备案 |
珠海格莱利摩擦材料有限公司章程(2020-07-28);
|
珠海格莱利摩擦材料股份有限公司章程2020-11-02;
|
7 | 2020-11-13 | 住所 |
|
珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山三路6号
|
8 | 2020-11-13 | 企业类型 |
|
其他股份有限公司(非上市)
|
9 | 2020-11-13 | 企业名称 |
|
珠海格莱利摩擦材料股份有限公司
|
10 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案 |
周明彬(董事) [退出]赵晓松(副董事长)刘翌辉(总经理,董事长)向正东(董事)林柳(董事) [退出]李康(董事) [退出]邓五方(监事会主席) [退出]褥海英(监事) [退出]张树雅(监事) [退出]李冉(董事)
|
张建国(董事,副总经理) [新增]向正东(监事)顾一帆(独立董事) [新增]曾光辉(职工监事) [新增]刘宇超(总经理,董事) [新增]赵晓松(监事会主席)唐汉林(独立董事) [新增]李冉(董事)刘翌辉(董事长)王继宁(独立董事) [新增]安俊芳(其他人员) [新增]曾文天(副总经理) [新增]
|