序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁筹运 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁筹运
|
|
2 |
梁诚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案 |
吴倩娴(监事) [退出]梁筹运(执行董事)梁筹运(经理)
|
梁诚(监事) [新增]梁筹运(执行董事)梁筹运(经理)
|
2 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案 |
万惠平(监事) [退出]梁筹运(经理,执行董事)
|
吴倩娴(监事) [新增]梁筹运(执行董事)梁筹运(经理)
|
3 | 2020-10-26 | 住所 |
|
珠海市金湾区三灶镇西湖城区金二路西湖商贸城A栋3号-1
|
4 | 2020-10-26 | 章程备案 |
粤建(2018-8-1);
|
珠海粤建机械设备租赁有限公司章程(2020-10-23);
|
5 | 2020-10-26 | 住所变更 |
珠海市金湾区三灶镇金海岸万寿路201-03号商铺-1
|
珠海市金湾区三灶镇西湖城区金二路西湖商贸城A栋3号-1
|
6 | 2019-11-21 | 高级管理人员备案 |
李大庆,监事梁筹运,执行董事兼经理
|
梁筹运,执行董事兼经理万惠平,监事
|
7 | 2018-08-03 | 住所 |
|
珠海市金湾区三灶镇金海岸万寿路201-03号商铺-1
|
8 | 2018-08-03 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
9 | 2018-08-03 | 高级管理人员备案 |
李韬,执行董事兼经理李大庆,监事
|
梁筹运,执行董事兼经理李大庆,监事
|
10 | 2018-08-03 | 章程修正案备案 |
|
粤建(2018-8-1)
|