序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈振贤 | 96.8% | 322.344万 |
2 | 陈汉联 | 3.2% | 10.656万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈汉联
|
|
2 |
陈锦洲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-19 | 章程修正案备案 |
章程2015-08-14
|
章程修正案2018-01-19
|
2 | 2018-01-19 | 高级管理人员备案 |
谭汉容,经理陈振贤,执行董事陈锦洲,监事
|
陈汉联,执行董事兼经理陈锦洲,监事
|
3 | 2018-01-19 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
4 | 2018-01-19 | 法定代表人变更 |
陈振贤
|
陈汉联
|
5 | 2018-01-16 | 法定代表人 |
陈振贤
|
陈汉联
|
6 | 2017-09-30 | 住所变更 |
珠海市香洲区安宁路6号2单元104房2009-08-01 00:00:00.02012-08-01 00:00:00.0
|
珠海市香洲区安宁路6号2单元104房
|
7 | 2015-08-14 | 注册资本(万元) |
100.000000
|
333.000000( + 233% )
|
8 | 2015-08-14 | 实收资本变更 |
100.000000
|
333.000000( + 233% )
|
9 | 2015-08-14 | 注册资本(金)变更 |
100.000000
|
333.000000( + 233% )
|
10 | 2015-08-14 | 章程修正案备案 |
点击查看
|
章程2015-08-14
|