序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑晓兵 | 100% | 80.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑晓兵
|
|
2 |
郑艺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
珠海市东部三荔贸易有限公司井岸店
|
郑艺 | 2006-11-29 |
2 |
珠海市东部三荔贸易有限公司颐高店
|
郑艺 | 2006-11-22 |
3 |
珠海市东部三荔贸易有限公司怡华经营部
|
李乙兵 | 2000-03-31 |
4 |
珠海市东部三荔贸易有限公司经销部
|
郑艺 | 1998-12-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 住所 |
|
珠海市香洲凤凰南路1026号三层3-27号铺
|
2 | 2022-01-10 | 住所变更 |
|
珠海市香洲凤凰南路1026号三层3-27号铺
|
3 | 2022-01-10 | 章程备案 |
|
珠海市东部三荔贸易有限公司章程2022-01-10;
|
4 | 2019-04-09 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-04-09 | 章程修正案备案 |
|
珠海市东部三荔贸易有限公司章程2019-04-08
|
6 | 2019-04-09 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
7 | 2019-04-09 | 企业类型变更 |
|
1151
|
8 | 2018-06-01 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案2018-06-01
|
9 | 2018-06-01 | 住所变更 |
|
珠海市香洲凤凰南路1026号二层45号铺
|
10 | 2014-04-11 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|