序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙彬 | 50% | 30万人民币 |
2 | 黄光辉 | 50% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄光辉
|
|
2 |
孙彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-22 | 经营范围 |
钢化玻璃制品,金属制品,不锈钢制品的制造、加工。
|
钢化玻璃制品,金属制品,不锈钢制品的制造、加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
|
2 | 2016-10-20 | 营业期限 |
2016-10-21
|
|
3 | 2006-11-27 | 住所变更 |
汕头市长平路珠永工业区B座厂房一楼
|
汕头市万吉工业区鸥汀路西侧厂房
|
4 | 2006-11-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007-07-30
|
2016-10-21
|
5 | 2005-11-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-07-30
|
2007-07-30
|