序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢芳 | 99% | 297万人民币 |
2 | 陈素芳 | 1% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢芳
|
|
2 |
陈素芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
2 | 2021-07-20 | 法定代表人 |
|
谢芳
|
3 | 2021-07-20 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2021-07-20 | 法定代表人变更 |
|
谢芳
|
5 | 2021-07-20 | 高级管理人员备案 |
|
陈素芳,监事谢芳,执行董事兼经理
|
6 | 2019-11-19 | 住所 |
|
佛山市南海区桂城街夏东村委平六路以东地段综合楼七层713室(住所申报)
|
7 | 2019-11-19 | 住所变更 |
|
1 ,2019-09-23,2020-09-23,0,440605,1 ,12.00,572fd298-0113-1000-e000-00020a060115
|
8 | 2019-11-19 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
9 | 2019-11-19 | 住所/经营场所 |
|
佛山市南海区桂城街夏东村委平六路以东地段综合楼七层713室(住所申报)
|
10 | 2018-12-07 | 高级管理人员备案 |
|
陈素芳,监事邓梁,执行董事,经理
|