序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙灿明 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-16 |
5010
|
3389
|
|
2 | 2016-04-20 |
|
*****1,*****,86413643,86413643,null,null
|
|
3 | 2016-04-20 |
*****
|
91440605X18300124Y
|
|
4 | 2016-04-20 |
|
孙颜芳
|
|
5 | 2015-03-26 | 母公司注册资本(金)变更 |
佛山市南海区罗村兴朗中路3号
|
佛山市南海区狮山镇罗村兴朗中路3号
|
6 | 2015-03-26 | 母公司注册资本(金)变更 |
1 ,2006-01-01,2028-12-31,0,1 ,0.00,a0164015-0102-1000-e000-54d00a060115
|
1 ,2006-01-01,2028-12-31,0,440600,1 ,0.00,a0164015-0102-1000-e000-54d00a060115
|
7 | 2015-03-26 | 驻在地址变更 |
1 ,2006-01-01,2028-12-31,0,1 ,0.00,a0164015-0102-1000-e000-54d00a060115
|
1 ,2006-01-01,2028-12-31,0,440600,1 ,0.00,a0164015-0102-1000-e000-54d00a060115
|
8 | 2015-03-26 | 住所/经营场所 |
佛山市南海区罗村兴朗中路3号
|
佛山市南海区狮山镇罗村兴朗中路3号
|