序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东南海控股集团有限公司 | 39% | 3042万人民币 |
2 | 山东中扶云投投资有限公司 | 24% | 1872万人民币 |
3 | 北京中扶云策投资管理中心(有限合伙) | 13.5% | 1053万人民币 |
4 | 佛山市南海毓辉投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.5% | 507万人民币 |
5 | 佛山市南海毓才投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.5% | 507万人民币 |
6 | 中创兴科(深圳)投资有限公司 | 5% | 390万人民币 |
7 | 深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5% | 390万人民币 |
8 | 深圳市智汇天成二号投资合伙企业(有限合伙) | 0.5% | 39万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐莉萍
|
|
2 |
李琦琛
|
|
3 |
罗红
|
|
4 |
梁炳昌
|
|
5 |
李滨
|
|
6 |
郝红
|
|
7 |
王芳
|
|
8 |
钟莉
|
|
9 |
黄锦山
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
数安时代科技股份有限公司北京分公司
|
魏一才 | 2015-10-13 |
2 |
数安时代科技股份有限公司广州分公司
|
廖智敏 | 2013-04-02 |
3 |
数安时代科技股份有限公司深圳分公司
|
廖智敏 | 2011-06-29 |
4 |
数安时代科技股份有限公司广西分公司
|
詹小燕 | 2009-09-29 |
5 |
广东数字证书认证中心有限公司广州分公司
|
张向伟 | 2005-07-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-13 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
2 | 2022-07-13 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
3 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案 |
|
徐莉萍,董事长李滨,监事会主席梁炳昌,董事李琦琛,董事罗红,董事钟莉,监事郝红,监事黄焱瑜,副董事长肖强,总经理
|
4 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案 |
|
徐莉萍,董事长李滨,监事会主席梁炳昌,董事李琦琛,董事罗红,董事钟莉,监事郝红,监事黄焱瑜,副董事长肖强,总经理
|
5 | 2021-12-29 | 章程备案 |
|
章程
|
6 | 2021-03-16 |
|
7562.5
|
|
7 | 2021-03-16 | 注册资本(金)变更 |
|
7562.5( - 3.04487% )
|
8 | 2021-03-16 | 经营范围变更 |
|
电子认证服务;在线数据处理与交易业务、呼叫中心业务、信息服务业务;信息安全技术开****;计算机软硬件的技术开****、技术服务、产品销售,系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2021-03-16 | 章程备案 |
|
章程
|
10 | 2020-08-31 | 高级管理人员备案 |
|
李琦琛,董事罗红,董事徐莉萍,董事长李滨,监事会主席王芳,副董事长黄锦山,总经理钟莉,监事郝红,监事梁炳昌,董事
|