序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈伟锋 | 32% | 16万 |
2 | 黄朝开 | 30% | 15万 |
3 | 梁开成 | 30% | 15万 |
4 | 邓琼芳 | 8% | 4万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈伟锋
|
|
2 |
邓琼芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-04 |
800
|
50
|
|
2 | 2020-09-03 |
800
|
50
|
|
3 | 2017-12-28 |
|
股东****生备案
|
|
4 | 2017-12-28 |
|
股东****生变更
|
|
5 | 2017-12-28 |
|
董事会成员****生备案
|
|
6 | 2017-12-28 | 股东备案 |
陈丽环,监事; [退出]陈伟锋,执行董事;陈伟锋,经理
|
陈伟锋,执行董事;陈伟锋,经理;邓琼芳,监事 [新增]
|
7 | 2017-12-28 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
8 | 2017-12-05 |
|
股东****生变更
|
|
9 | 2017-12-05 | 股东备案 |
陈伟锋,监事;黄子坤,执行董事,经理 [退出]
|
陈丽环,监事; [新增]陈伟锋,执行董事;陈伟锋,经理
|
10 | 2017-12-05 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|