序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴鹏飞 | 70% | 7.000000万人民币 |
2 | 于东伟 | 30% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧树坚
|
|
2 |
于东伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴鹏飞,执行董事,经理 [退出]于东伟,监事
|
欧树坚,执行董事,经理 [新增]于东伟,监事
|
2 | 2020-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
戴鹏飞
|
欧树坚
|
3 | 2020-05-20 | 股东备案 |
戴鹏飞,执行董事,经理; [退出]于东伟,监事
|
欧树坚,执行董事,经理; [新增]于东伟,监事
|
4 | 2020-05-20 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
5 | 2020-05-20 | 法定代表人变更 |
戴鹏飞
|
欧树坚
|
6 | 2017-08-14 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
7 | 2017-08-14 | 住所/经营场所 |
佛山市禅城区金澜北路200号701房之一
|
佛山市禅城区紫微坊6号616房
|
8 | 2014-06-19 | 章程备案 |
|
章程
|
9 | 2014-06-19 | 住所/经营场所 |
佛山市禅城区朝安路中段西侧佛山市禅达实业****展有限公司内自编A2号304房
|
佛山市禅城区金澜北路200号701房之一
|
10 | 2012-11-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
佛山市禅城区体育三街9号4楼408室
|
佛山市禅城区朝安路中段西侧佛山市禅达实业****展有限公司内自编A2号304房
|