序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-29 | 股东备案 |
***** [退出]
|
*****A [新增]
|
2 | 2016-06-29 | 股东备案 |
赖国强 [退出]
|
李耀智 [新增]
|
3 | 2016-06-29 | 负责人 |
赖国强
|
李耀智
|
4 | 2014-04-17 | 股东备案 |
佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦18楼K室 [退出]
|
佛山市禅城区城门头西路1号1606房 [新增]
|
5 | 2014-04-17 | 股东备案 |
|
344 [新增]
|
6 | 2014-04-17 | 股东备案 |
2013-12-11 [退出]
|
2023-12-11 [新增]
|
7 | 2014-04-17 | 经营期限 |
2013-12-11
|
2023-12-11
|