序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭国庆 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 钟建清 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟建清
|
|
2 |
谭国庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-19 | 章程备案 |
|
章程
|
2 | 2019-07-19 | 注册资本(金)变更 |
|
3.0000( - 97% )
|
3 | 2019-07-19 | 注册资本(万元) |
|
3.0000( - 97% )
|
4 | 2018-08-20 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
5 | 2018-08-20 | 法定代表人 |
|
钟建清
|
6 | 2018-08-06 | 住所/经营场所 |
|
佛山市顺德区龙江镇南坑村河柏工业区13号4、5、6、7楼
|
7 | 2016-03-18 | 注册资本(金)变更 |
|
100.0000( + 3233.33333% )
|
8 | 2015-04-14 | 住所/经营场所 |
|
佛山市顺德区龙江镇南坑村河柏工业区13号3、4楼
|
9 | 2014-12-11 | 经营范围 |
|
家具制造业,金属制品业,批****和零售业。
|