序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江门市新会区双水益浩经济****展有限公司 | 48% | 720.0万人民币 |
2 | 谭洋 | 15% | 225万人民币 |
3 | 谭源贺 | 5.75% | 86.25万人民币 |
4 | 黎勒 | 5.75% | 86.25万人民币 |
5 | 陈永源 | 5.75% | 86.25万人民币 |
6 | 叶家齐 | 5.75% | 86.25万人民币 |
7 | 梁洪伟 | 2% | 30万人民币 |
8 | 余其英 | 2% | 30万人民币 |
9 | 邓伟文 | 2% | 30万人民币 |
10 | 李显容 | 2% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶家齐
|
|
2 |
谭洋
|
|
3 |
梁明长
|
|
4 |
陈永源
|
|
5 |
张云龙
|
|
6 |
潘柏胜
|
|
7 |
区华富
|
|
8 |
潘伟南
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谭洋
|
叶家齐
|
2 | 2020-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈永源,董事,副总经理邓伟文,监事长 [退出]黎勒,副总经理 [退出]梁明长,副董事长莫炳登,监事 [退出]莫华杰,监事 [退出]潘柏胜,董事潘伟南,监事区华富,董事谭洋,总经理,董事长谭源贺,副总经理 [退出]叶家齐,副总经理,董事张云龙,董事
|
陈永源,董事,梁明长,董事、副董事长潘柏胜,董事潘伟南,监事区华富,董事谭洋,董事、董事长叶家齐,董事,经理张云龙,董事
|
3 | 2020-03-26 | 股东备案 |
陈永源,董事,副总经理;邓伟文,监事长; [退出]黎勒,副总经理; [退出]梁明长,副董事长;莫炳登,监事; [退出]莫华杰,监事; [退出]潘柏胜,董事;潘伟南,监事;区华富,董事;谭洋,总经理,董事长;谭源贺,副总经理; [退出]叶家齐,副总经理,董事;张云龙,董事
|
陈永源,董事,;梁明长,董事、副董事长;潘柏胜,董事;潘伟南,监事;区华富,董事;谭洋,董事、董事长;叶家齐,董事,经理;张云龙,董事
|
4 | 2020-03-26 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2020-03-26 | 法定代表人变更 |
谭洋
|
叶家齐
|
6 | 2014-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈永源,董事陈永源,经理邓社强,董事 [退出]黎勒,经理黎勒,监事梁捷元,董事 [退出]谭洋,执行董事,总经理谭源贺,监事谭源贺,经理叶家齐,经理叶家齐,董事张莲友,董事 [退出]张云龙,董事周志亮,监事 [退出]朱社亲,监事 [退出]
|
陈永源,董事,副总经理邓伟文,监事长 [新增]黎勒,副总经理莫炳登,监事 [新增]莫华杰,监事 [新增]谭洋,总经理,董事长谭源贺,副总经理叶家齐,副总经理,董事张云龙,董事
|
7 | 2014-04-25 | 股东备案 |
陈永源,董事;陈永源,经理;邓社强,董事; [退出]黎勒,经理;黎勒,监事;梁捷元,董事; [退出]谭洋,执行董事,总经理;谭源贺,监事;谭源贺,经理;叶家齐,经理;叶家齐,董事;张莲友,董事; [退出]张云龙,董事;周志亮,监事; [退出]朱社亲,监事 [退出]
|
陈永源,董事,副总经理;邓伟文,监事长; [新增]黎勒,副总经理;莫炳登,监事; [新增]莫华杰,监事; [新增]谭洋,总经理,董事长;谭源贺,副总经理;叶家齐,副总经理,董事;张云龙,董事
|
8 | 2011-07-22 | 经营范围变更 |
生产、销售:轧辊、集装箱角产品。
|
生产、销售:轧辊、集装箱角产品;废钢加工。(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)
|
9 | 2008-06-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007-12-20
|
|
10 | 2008-06-19 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|