序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄伟 | 50% | 25.0万 |
2 | 李观红 | 50% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李观红
|
|
2 |
黄伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-09 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
2 | 2015-02-09 | 住所/经营场所 |
|
湛江市霞山区友谊路1号第351幢(海港大厦东六层办公楼)403房
|
3 | 2011-03-21 | 住所变更 |
|
湛江市霞山区友谊路3号第361幢(湛江港集团友谊路片招待所改造C座)209房
|
4 | 2009-06-09 | 经营范围变更 |
|
零售:化肥;销售:化工产品(除化学危险品),矿产品(除钨、锑、锡及冶炼矿产品),农副产品(除烟叶、蚕茧,棉花)。
|
5 | 2008-07-01 | 经营范围变更 |
|
销售:化肥(有效期至2009年6月30日),化工产品(除化学危险品),矿产品(除钨、锑、锡及冶炼矿产品),农副产品(除烟叶、蚕茧,粮食限零售)。
|
6 | 2008-07-01 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
7 | 2007-06-21 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
8 | 2007-06-21 | 住所变更 |
|
湛江市霞山区人民东一路1号第四号楼405房
|
9 | 2006-05-31 | 经营范围变更 |
|
销售:化肥(有效期至2007年6月30日),化工产品(除化学危险品),矿产品(除钨、锑、锡及冶炼矿产品),农副产品(除烟叶、蚕茧,粮食限零售)。
|
10 | 2006-05-31 | 股东备案 |
|
黄伟,监事;李观红,执行董事
|