序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫伟钊 | 55% | 132.0万 |
2 | 梁文通 | 45% | 108.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
莫伟钊
|
|
2 |
梁文通
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司茂名分公司
|
车玉球 | 2018-12-21 |
2 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司德庆分公司
|
蒋福善 | 2015-08-03 |
3 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司祁东分公司
|
席兴波 | 2015-07-22 |
4 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司云浮分公司
|
吴植区 | 2014-09-02 |
5 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司四会第二分公司
|
梁结才 | 2011-06-20 |
6 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司鼎湖分公司
|
梁伟成 | 2011-03-09 |
7 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司高要分公司
|
赵健球 | 2010-09-03 |
8 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司四会分公司
|
王云贵 | 2010-01-14 |
9 |
肇庆市端州建筑设计院有限公司新兴分公司
|
邝家雄 | 2007-01-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-05-01 | 股东备案 |
|
肇庆市端州建筑设计院有限公司鼎湖分公司; [新增]肇庆市端州建筑设计院有限公司高要分公司; [新增]肇庆市端州建筑设计院有限公司四会第二分公司; [新增]肇庆市端州建筑设计院有限公司四会分公司 [新增]
|
2 | 2011-05-01 | 住所变更 |
|
肇庆市芹田路10号三、四楼
|
3 | 2007-04-18 | 法定代表人变更 |
|
莫伟钊
|
4 | 2007-04-18 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
5 | 2007-04-18 | 股东备案 |
|
梁文通,监事; [新增]莫伟钊,执行董事,经理
|
6 | 2006-08-18 | 企业类型变更 |
|
1130
|
7 | 2006-08-18 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
8 | 2006-08-18 | 名称变更 |
|
肇庆市端州建筑设计院有限公司
|
9 | 2006-08-18 | 股东备案 |
|
陈建庆,董事; [新增]罗小玲,监事; [新增]莫伟钊,董事; [新增]王志汉,董事长 [新增]
|
10 | 2006-08-18 | 法定代表人变更 |
|
王志汉
|