序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏国广 | 100% | 30.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏国广
|
|
2 |
苏小冰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
肇庆大众眼镜有限公司第二分公司
|
韩剑峰 | 2015-05-21 |
2 |
肇庆大众眼镜有限公司第三分公司
|
苏国广 | 2008-03-24 |
3 |
肇庆大众眼镜有限公司第一分公司
|
苏国广 | 2004-04-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-21 | 章程备案 |
|
章程
|
2 | 2017-07-21 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
3 | 2017-07-21 | 法定代表人 |
|
苏国广
|
4 | 2014-04-18 | 企业类型变更 |
|
1151
|
5 | 2014-04-18 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
6 | 2014-04-18 | 企业类型 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|