序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘泳澎 | 28.57206% | 1459.0513万 |
2 | 张小波 | 19.96258% | 1019.4022万 |
3 | 成瑜 | 10.41796% | 532万 |
4 | 诸葛剑锋 | 9.81148% | 501.03万 |
5 | 肇庆市粤科金叶创业投资有限公司 | 8.89868% | 454.4169万 |
6 | 江华经济建设投资有限责任公司 | 7.62438% | 389.3442万 |
7 | 周智军 | 1.37666% | 70.3万 |
8 | 李景禄 | 1.30714% | 66.75万 |
9 | 赖宇甦 | 1.19367% | 60.9558万 |
10 | 深圳市阳和通电子有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘泳澎
|
|
2 |
周智军
|
|
3 |
成瑜
|
|
4 |
练祖鹏
|
|
5 |
骆骐
|
|
6 |
高正贤
|
|
7 |
诸葛剑锋
|
|
8 |
林牧
|
|
9 |
廖琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案 |
诸葛剑锋(监事,监事会主席)张小波(董事)成瑜(董事)刘泳澎(董事长,经理)林牧(监事)周智军(董事)廖琼(职工监事)杨晴华(董事) [退出]骆骐(董事)高正贤(董事)
|
练祖鹏(董事) [新增]高正贤(董事)诸葛剑锋(监事会主席,监事)刘泳澎(董事长)林牧(监事)廖琼(职工监事)骆骐(董事)张小波(总经理,董事)成瑜(董事)周智军(董事)
|
2 | 2020-07-07 | 高级管理人员备案 |
诸葛剑锋(监事,监事会主席)张小波(董事)成瑜(董事)刘泳澎(董事长,经理)林牧(监事)周智军(董事)廖琼(职工监事)杨晴华(董事)骆骐(董事)邹淑艳(董事) [退出]
|
诸葛剑锋(监事,监事会主席)张小波(董事)成瑜(董事)刘泳澎(董事长,经理)林牧(监事)周智军(董事)廖琼(职工监事)杨晴华(董事)骆骐(董事)高正贤(董事) [新增]
|
3 | 2020-07-07 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2017-08-29 | 注册资本(金)变更 |
2687.6666
|
5106.5665( + 90% )
|
5 | 2017-08-29 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
6 | 2017-03-28 | 注册资本(金)变更 |
2457.6666
|
2687.6666( + 9.35847% )
|
7 | 2017-03-28 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
8 | 2016-08-04 | 股东备案 |
成瑜,董事;丁美蓉,董事;廖琼,职工代表监事;林牧,监事;刘泳澎,董事长,经理;张小波,董事;周智军,董事;诸葛剑锋,监事,监事会主席
|
成瑜,董事;丁美蓉,董事;廖琼,职工代表监事;林牧,监事;刘泳澎,董事长;张小波,董事,总经理;周智军,董事;诸葛剑锋,监事,监事会主席
|
9 | 2016-08-04 | 章程备案 |
章程
|
章程修正案
|
10 | 2016-08-04 | 注册资本(金)变更 |
2391.6666
|
2457.6666( + 2.75958% )
|