序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春辉 | 65% | 65.000000万人民币 |
2 | 罗大伟 | 35% | 35.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海云
|
|
2 |
罗大伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-10 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程
|
2 | 2020-01-10 | 注册资本(金)变更 |
50.000000
|
100.000000( + 100% )
|
3 | 2020-01-10 | 注册资本(万元) |
50.000000
|
100.000000( + 100% )
|
4 | 2018-09-07 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
5 | 2018-09-07 | 法定代表人 |
李春辉
|
李海云
|
6 | 2016-02-25 | 驻在期限变更 |
2016-06-29
|
长期
|
7 | 2016-02-25 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
8 | 2016-02-25 | 营业期限 |
2016-06-29
|
|