序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐信元 | 98% | 490.0万人民币 |
2 | 黎杏媚 | 2% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐信元
|
|
2 |
黎杏媚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-23 | 营业期限 |
|
长期
|
2 | 2018-03-23 | 驻在期限变更 |
|
长期
|
3 | 2018-03-23 | 营业期限 |
|
|
4 | 2015-12-31 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2015-12-31 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
6 | 2011-10-10 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
7 | 2008-06-05 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|