序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆丰市水电局 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 法定代表人变更 |
黄火金
|
吴舜聪
|
2 | 2016-11-07 | 经营范围变更 |
淡水动物养殖、水果、林木种植。
|
|
3 | 2016-11-07 | 经营范围 |
水力****电、供电。
|
水力****电、销售;水产品养殖,水果、林木种植。
|
4 | 2016-11-07 | 兼营范围 |
淡水动物养殖、水果、林木种植。
|
|
5 | 2016-11-07 | 法定代表人 |
吴宜记
|
黄火金
|
6 | 2016-11-07 | 经营期限 |
2014-12-31
|
|
7 | 2011-06-27 | 经营范围变更 |
水力****电、供电*
|
水力****电、供电。
|
8 | 2011-06-27 | 经营范围变更 |
淡水动物养殖、果林种植、畜禽饲养*
|
淡水动物养殖、水果、林木种植。
|
9 | 2011-06-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2014-12-31
|
10 | 2011-06-27 | 经营场所变更 |
|
陆丰市牛角隆水库主坝
|