序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁立波 | 50% | 10.0万人民币 |
2 | 韩鲁平 | 50% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁立波
|
|
2 |
杜英
|
|
3 |
赵宏艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 章程备案 |
|
|
2 | 2019-12-12 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-12-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2019-05-23 | 多证合一备案 |
|
|
5 | 2019-05-16 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
|
6 | 2019-05-16 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
7 | 2018-10-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
8 | 2018-10-23 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
9 | 2018-10-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
10 | 2013-10-09 | 投资人(股权)变更 |
|
|