序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-03 | 负责人 |
莫志文
|
梁超
|
2 | 2016-05-03 | 负责人 |
曾振狄
|
莫志文
|
3 | 2015-06-03 | 股东备案 |
百货,五金家电,针棉织品,日杂,金属材料,工艺品,化肥、农药(不含危化品)、农膜
|
百货,五金家电,针棉织品,日杂,金属材料,工艺品,化肥、农药(不含危化品)、农膜塑料制品,玻璃制品,钟表,文化体育用品
|
4 | 2015-06-03 | 负责人 |
周叶春
|
曾振狄
|
5 | 2014-07-24 | 股东备案 |
范秀京 [退出]
|
朱永祥 [新增]
|
6 | 2014-07-24 | 股东备案 |
2014-03-30 [退出]
|
|
7 | 2014-07-24 | 营业期限 |
2014-03-30
|
|