序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾瑶 | 85.38% | 42.69万 |
2 | 麦穗钧 | 14.62% | 7.31万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
麦穗钧
|
|
2 |
曾瑶
|
|
3 |
霍凤仪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 |
霍凤仪
|
麦穗钧
|
2 | 2021-07-16 | 工商登记联络员备案 |
邹卫萍
|
邹卫萍
|
3 | 2021-07-16 | 股东变更 |
麦健平; [退出]霍凤仪; [退出]曾 瑶 [退出]
|
麦穗钧; [新增]曾瑶 [新增]
|
4 | 2021-07-16 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案 |
霍凤仪(执行董事,经理)曾瑶(监事)
|
麦穗钧(执行董事) [新增]霍凤仪(经理)曾瑶(监事)
|
6 | 2017-09-06 | 营业期限 |
2017-07-30
|
|
7 | 2013-07-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-09-19
|
核准日期后4.0 年
|
8 | 2009-09-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-09-21
|
核准日期后4.0 年
|
9 | 2009-09-19 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
10 | 2008-11-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008-09-21
|
2009-09-21
|