序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭本银 | 80% | 80万 |
2 | 胡光梅 | 20% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭本银
|
|
2 |
胡光梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-21 | 住所变更 |
广东省东莞市东坑镇骏达西路137号3号楼105室
|
广东省东莞市东坑镇东坑大道北81号3号楼101室
|
2 | 2022-04-21 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2020-06-04 | 经营范围 |
|
研****、产销、维修:自动化机械设备及配件、通用机械设备及配件、电子设备、电子产品、五金制品、塑胶制品。
|
4 | 2020-06-04 | 住所 |
|
广东省东莞市东坑镇骏达西路137号3号楼105室
|
5 | 2020-06-04 | 经营范围变更 |
研****、产销、维修:自动化机械设备及配件、通用机械设备及配件、电子设备、电子产品。
|
研****、产销、维修:自动化机械设备及配件、通用机械设备及配件、电子设备、电子产品、五金制品、塑胶制品。
|
6 | 2020-06-04 | 住所变更 |
东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭42号一楼
|
广东省东莞市东坑镇骏达西路137号3号楼105室
|
7 | 2020-06-04 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
8 | 2017-03-22 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
9 | 2014-07-17 | 注册资本(金)变更 |
10.000000
|
100.000000( + 900% )
|
10 | 2014-07-17 | 章程备案 |
|
章程
|