序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 经营场所变更 |
广东省东莞市南城街道宏远路8号427室
|
广东省东莞市南城街道鸿福西路南城段76号3栋1301室
|
2 | 2022-08-04 | 经营场所变更 |
广东省东莞市东城街道东城光明路10号204室
|
广东省东莞市南城街道宏远路8号427室
|
3 | 2022-08-04 | 负责人变更 |
蔡智斌 [退出]
|
姚辉 [新增]
|
4 | 2022-08-04 | 工商登记联络员备案 |
方晓华
|
姚辉
|
5 | 2022-06-21 | 负责人变更 |
方晓华 [退出]
|
蔡智斌 [新增]
|
6 | 2021-03-24 | 营业场所 |
|
广东省东莞市东城街道东城光明路10号204室
|
7 | 2021-03-24 | 经营场所变更 |
广东省东莞市莞城街道莞城创业路1号104室
|
广东省东莞市东城街道东城光明路10号204室
|
8 | 2019-12-13 | 股东备案 |
田敏杰 [退出]
|
方晓华 [新增]
|
9 | 2019-12-13 | 营业场所 |
东莞市长安镇沙头社区振安中路771号一楼17号至20号铺
|
广东省东莞市莞城街道莞城创业路1号104室
|
10 | 2019-12-13 | 负责人 |
吴震威
|
方晓华
|