序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东莞市中阜盛投资有限公司 | 85% | 5799.999820万 |
2 | 上海智槐咨询管理中心(有限合伙) | 15% | 1023.529380万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄可集
|
|
2 |
叶惠英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东莞市威亮实业有限公司南城分公司
|
陈家贵 | 2010-05-19 |
2 |
东莞市威亮实业有限公司开封市通许分公司
|
胡宝忠 | 2005-03-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案 |
张媚(监事) [退出]叶惠英(监事)刘贵滔(董事长,董事) [退出]张家丰(经理) [退出]黄可集(副董事长,董事)张秋芳(董事) [退出]
|
叶惠英(监事)黄可集(执行董事,经理)
|
2 | 2022-04-29 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2022-04-29 | 股东变更 |
东莞市星珑置业有限公司; [退出]上海智槐咨询管理中心(有限合伙);东莞市中阜盛投资有限公司
|
东莞市中阜盛投资有限公司;上海智槐咨询管理中心(有限合伙)
|
4 | 2022-04-29 | 法定代表人变更 |
刘贵滔
|
黄可集
|
5 | 2021-11-25 | 清算组备案 |
|
章程
|
6 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案 |
叶惠英(执行董事)张家丰(经理)黄可集(监事)
|
张媚(监事) [新增]叶惠英(监事)刘贵滔(董事,董事长) [新增]张家丰(经理)黄可集(董事,副董事长)张秋芳(董事) [新增]
|
7 | 2021-11-25 | 法定代表人变更 |
叶惠英
|
刘贵滔
|
8 | 2021-11-25 | 注册资本(金)变更 |
1705.8823万元
|
6823.5292万元人民币( + 300% )
|
9 | 2021-11-25 | 股东变更 |
东莞市中阜盛投资有限公司
|
东莞市星珑置业有限公司; [新增]上海智槐咨询管理中心(有限合伙); [新增]东莞市中阜盛投资有限公司
|
10 | 2021-11-25 | 章程备案 |
|
章程
|