序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新升电子(香港)有限公司 | 100% | 3845.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
北胁基伸
|
|
2 |
萩原正芳
|
|
3 |
川口和宏
|
|
4 |
峯明弘
|
|
5 |
手户邦彦
|
|
6 |
栗山昌也
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案 |
峯明弘(董事)萩原正芳(董事长)木暮广志(董事) [退出]川口和宏(副董事长)栗山昌也(监事)北胁基伸(董事,总经理)
|
手户邦彦(董事) [新增]北胁基伸(总经理,董事)峯明弘(董事)栗山昌也(监事)萩原正芳(董事长)川口和宏(副董事长)
|
2 | 2022-01-28 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
3 | 2022-01-28 | 章程修正案备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
4 | 2022-01-28 | 高级管理人员备案 |
木暮广志(董事)小川英明(董事) [退出]川口和宏(副董事长)栗山昌也(监事)峯明弘(董事)小川英明(经理) [退出]萩原正芳(董事长)
|
北胁基伸(董事,总经理) [新增]峯明弘(董事)萩原正芳(董事长)木暮广志(董事)川口和宏(副董事长)栗山昌也(监事)
|
5 | 2022-01-28 | 法定代表人变更 |
小川英明
|
北胁基伸
|
6 | 2021-07-30 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
章程
|
章程修正案
|
7 | 2021-07-30 | 高级管理人员备案 |
木暮广志(董事)岡部明广(董事长) [退出]小川英明(董事)栗山昌也(监事)峯明弘(董事)小川英明(经理)萩原正芳(董事)川口和宏(副董事长)
|
木暮广志(董事)小川英明(董事)川口和宏(副董事长)栗山昌也(监事)峯明弘(董事)小川英明(经理)萩原正芳(董事长)
|
8 | 2021-07-30 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程修正案
|
9 | 2021-04-23 | 清算组备案 |
章程
|
章程
|
10 | 2021-04-23 | 章程备案 |
章程
|
章程
|