序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王志勇 | 40% | 400.0万 |
2 | 龚志军 | 40% | 400.0万 |
3 | 章利江 | 20% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚志军
|
|
2 |
王志勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-22 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
2 | 2017-08-22 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
3 | 2016-05-18 | 住所 |
|
东莞市松山湖高新技术产业开****区总部二路2号一区1栋713室
|
4 | 2016-05-18 | 章程备案 |
章程
|
章程修正案
|
5 | 2016-05-18 | 住所/经营场所 |
东莞松山湖高新技术产业开****区工业南路6号1栋315、317室
|
东莞市松山湖高新技术产业开****区总部二路2号一区1栋713室
|
6 | 2016-04-18 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程
|
7 | 2016-04-18 | 股东备案 |
邓冠军,监事; [退出]龚志军,执行董事,经理
|
龚志军,执行董事,经理;王志勇,监事 [新增]
|
8 | 2016-04-18 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
9 | 2014-05-19 | 住所 |
|
东莞松山湖高新技术产业开****区工业南路6号1栋315、317室
|
10 | 2014-05-19 | 章程备案 |
制定新章程
|
章程修正案
|