序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李银灵 | 60% | 480.0万 |
2 | 李灿灿 | 30% | 240.0万 |
3 | 郭双志 | 10% | 80.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李银灵
|
|
2 |
李灿灿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 清算组备案 |
|
章程
|
2 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案 |
|
李银灵(执行董事,经理)李灿灿(监事) [新增]
|
3 | 2021-11-25 | 股东变更 |
|
李灿灿; [新增]李银灵;郭双志 [新增]
|
4 | 2021-11-25 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2021-11-25 | 工商登记联络员备案 |
|
李银灵
|
6 | 2021-06-30 | 住所变更 |
|
广东省东莞市望牛墩镇望牛墩大洲路3号1号楼101室
|
7 | 2018-09-06 | 章程备案 |
|
章程
|
8 | 2018-09-06 | 注册资本(金)变更 |
|
800.000000( + 7900% )
|
9 | 2018-09-06 | 注册资本(万元) |
|
800.000000( + 7900% )
|
10 | 2013-04-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
李银灵
|