序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东莞市茶山资产经营管理有限公司 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王嘉杰
|
|
2 |
钟志锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 法定代表人变更 |
刘城钧
|
王嘉杰
|
2 | 2022-02-14 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2022-02-14 | 高级管理人员备案 |
刘城钧(执行董事,经理) [退出]钟志锋(监事)
|
钟志锋(监事)王嘉杰(经理,执行董事) [新增]
|
4 | 2019-10-11 | 股东备案 |
陈慧娟,监事; [退出]刘沛兴,执行董事,经理 [退出]
|
刘城钧,执行董事,经理; [新增]钟志锋,监事 [新增]
|
5 | 2019-10-11 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
6 | 2019-10-11 | 法定代表人 |
刘沛兴
|
刘城钧
|
7 | 2016-12-23 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
8 | 2016-12-23 | 法定代表人 |
叶剑勋
|
刘沛兴
|
9 | 2014-12-12 | 股东备案 |
陈慧娟,监事;刘柱华,执行董事,经理 [退出]
|
陈慧娟,监事;叶剑勋,执行董事,经理 [新增]
|
10 | 2014-12-12 | 法定代表人 |
刘柱华
|
叶剑勋
|