序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-03 | 负责人变更 |
黄冬婷 [退出]
|
郭艳君 [新增]
|
2 | 2018-07-09 | 企业类型变更 |
2229
|
2213
|
3 | 2018-07-09 | 企业类型 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2018-07-09 | 负责人 |
桂力
|
黄冬婷
|
5 | 2016-12-15 | 负责人 |
蔡醒聪
|
桂力
|
6 | 2015-06-24 | 股东备案 |
许可经营项目:吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务一般经营项目(无)
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务
|
7 | 2015-06-24 | 负责人 |
赖敬辉
|
蔡醒聪
|