序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赖志坚 [退出]
|
管学锋 [新增]
|
2 | 2016-06-16 | 股东备案 |
赖志坚 [退出]
|
管学锋 [新增]
|
3 | 2014-06-10 | 企业类型变更 |
2140
|
2152
|
4 | 2014-06-10 | 企业类型 |
有限责任公司分公司(国有控股)
|
有限责任公司分公司(法人独资)
|
5 | 2013-03-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘剑
|
李长志
|
6 | 2013-03-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
工程勘察专业型工程测量(通信测量);电子通信广电行业通信、建筑行业建筑工程设计,建筑智能化系统工程设计;通信信息、建筑工程咨询;通信信息网络系统集成业务(涉及许可项目的凭有效许可证经营)。
|
工程勘察专业型工程测量;电子通信广电行业通信、建筑行业建筑工程设计,建筑智能化系统工程设计;通信信息、建筑工程咨询;通信信息网络系统集成业务。
|
7 | 2009-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高建江
|
刘剑
|
8 | 2008-07-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈学军
|
高建江
|
9 | 2007-12-05 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
广东省电信规划设计院有限公司东莞分院
|
广东省电信规划设计院有限公司(东莞)第一分公司
|
10 | 2006-05-27 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
广东省电信规划设计院东莞分院
|
广东省电信规划设计院有限公司东莞分院
|