序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佳得利有限公司 | 100% | 12100.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邝正炜
|
|
2 |
龙甫钧
|
|
3 |
李国华
|
|
4 |
李耀棠
|
|
5 |
黄植荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案 |
黄植荣(监事)邝正炜(董事长)龙甫钧(董事)李耀棠(董事)李耀棠(总经理)周国贤(董事) [退出]李国华(董事)
|
黄植荣(监事)邝正炜(董事长)龙甫钧(董事)李耀棠(董事)李耀棠(总经理)叶海良(董事) [新增]李国华(董事)
|
2 | 2021-04-28 | 经营期限 |
|
|
3 | 2021-04-28 | 法定代表人 |
|
邝正炜
|
4 | 2021-04-28 | 法定代表人变更 |
邝准
|
邝正炜
|
5 | 2021-04-28 | 股东备案 |
黄植荣,监事;李国华,董事;李耀棠,董事;李耀棠,总经理;周国贤,董事;邝准,董事长 [退出]
|
黄植荣,监事;李国华,董事;李耀棠,董事;李耀棠,总经理;龙甫钧,董事; [新增]周国贤,董事;邝正炜,董事长 [新增]
|
6 | 2021-04-28 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
7 | 2021-04-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2021-12-14
|
|
8 | 2011-04-19 | 股东备案 |
黄植荣,监事;李国华,董事;梁玄狄,董事; [退出]周世炎,董事,总经理; [退出]邝准,董事长
|
黄植荣,监事;李国华,董事;刘志远,董事、总经理; [新增]周国贤,董事; [新增]邝准,董事长
|
9 | 2011-04-19 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
10 | 2011-04-19 | 注册资本(金)变更 |
9600.0000
|
12100.0000( + 26.04167% )
|