序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭斌 | 40% | 720万人民币 |
2 | 廖洪盛 | 32% | 576万人民币 |
3 | 郑绍仕 | 28% | 504万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭斌
|
|
2 |
李海柱
|
|
3 |
廖洪盛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司深圳分公司
|
郑绍仕 | 2022-06-21 |
2 |
广东粤龙注册安全工程师事务所有限公司广州分公司
|
廖洪盛 | 2021-02-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 |
M
|
L
|
|
2 | 2021-01-29 |
2020-10-23
|
2021-01-29
|
|
3 | 2021-01-29 |
7400
|
7271
|
|
4 | 2021-01-29 | 清算组备案 |
章程
|
章程
|
5 | 2021-01-29 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000
|
1800.000000( + 80% )
|
6 | 2021-01-29 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
7 | 2020-10-23 |
523111
|
523112
|
|
8 | 2020-10-23 | 清算组备案 |
章程
|
章程
|
9 | 2020-10-23 | 住所变更 |
东莞市东城街道上桥松浪街18号三楼
|
广东省东莞市东城街道银珠街280号侨苑山庄3栋202室
|
10 | 2020-10-23 | 章程备案 |
章程
|
章程
|