序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丸仁香港有限公司 | 100% | 290.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宁
|
|
2 |
刘瑜
|
|
3 |
平野武志
|
|
4 |
中山史鹏
|
|
5 |
平野慎也
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-02 |
210.0000
|
290.0000
|
|
2 | 2020-12-02 |
2016-10-25
|
2020-12-02
|
|
3 | 2020-12-02 |
1 ,2014-10-01,2020-09-30,1,441900,1 ,7432.00,65504bc8-00fd-1000-e000-04a30a0c0115
|
1 ,1,441915,1 ,8532.00,65504bc8-00fd-1000-e000-04a30a0c0115
|
|
4 | 2020-12-02 |
|
4383B0FC-EC3A-4A70-B808-DB407F0AAB95
|
|
5 | 2020-12-02 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
6 | 2020-12-02 | 投资总额变更 |
300.0000
|
580.0000( + 93.33333% )
|
7 | 2020-12-02 | 注册资本(金)变更 |
210.000000
|
290.000000( + 38.09524% )
|
8 | 2020-12-02 | 住所变更 |
东莞市厚街镇涌口社区新濂河富康东路3号
|
广东省东莞市厚街镇富康东路3号
|
9 | 2016-10-25 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
10 | 2016-10-25 | 股东备案 |
刘宁,总经理;刘瑜,董事长;平野慎也,监事;平野武志,董事;中山史鹏,董事;中田喜秋,董事 [退出]
|
刘宁,总经理;刘瑜,董事长;平野慎也,监事;平野武志,董事;中山史鹏,董事
|