序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 日本国OKITSUMO株式会社 | 80% | 78.4万美元 |
2 | 日本国岩谷产业株式会社 | 10% | 9.8万美元 |
3 | 日本国AGC株式会社 | 10% | 9.8万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
藤田博志
|
|
2 |
山中克敏
|
|
3 |
朴海光
|
|
4 |
山中重治
|
|
5 |
寺嶋俊二
|
|
6 |
西口喜已
|
|
7 |
市里浩章
|
|
8 |
上田昌司
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中山奥绮斯摩涂料有限公司上海分公司
|
朴海光 | 2008-09-25 |
2 |
中山奥绮斯摩涂料有限公司上海办事处
|
西冈正泰 | 2005-06-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案 |
山中重治(董事)朴海光(董事)森本高地(董事) [退出]西口喜已(董事)三浦正则(董事) [退出]藤田博志(董事长)耳野宏(董事) [退出]上田昌司(监事)
|
市里浩章(董事) [新增]西口喜已(董事)寺嶋俊二(董事) [新增]藤田博志(董事长)朴海光(董事)山中重治(董事)上田昌司(监事)山中克敏(董事) [新增]
|
2 | 2020-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耳野宏,董事三浦正则,董事森本高地,董事山下知宏,董事 [退出]山中重治,董事上田昌司,监事藤田博志,董事泷野宽,董事长 [退出]
|
耳野宏,董事朴海光,董事 [新增]三浦正则,董事森本高地,董事山中重治,董事上田昌司,监事藤田博志,董事长西口喜已,董事 [新增]
|
3 | 2020-04-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
泷野宽
|
藤田博志
|
4 | 2020-04-15 | 股东备案 |
耳野宏,董事;三浦正则,董事;森本高地,董事;山下知宏,董事; [退出]山中重治,董事;上田昌司,监事;藤田博志,董事;泷野宽,董事长 [退出]
|
耳野宏,董事;朴海光,董事; [新增]三浦正则,董事;森本高地,董事;山中重治,董事;上田昌司,监事;藤田博志,董事长;西口喜已,董事 [新增]
|
5 | 2020-04-15 | 法定代表人变更 |
泷野宽
|
藤田博志
|
6 | 2020-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耳野宏,董事长龙野宽,董事 [退出]三浦正则,董事山中重治,董事寺嶋俊二,董事 [退出]松山昌之,董事 [退出]藤田博志,董事
|
耳野宏,董事三浦正则,董事森本高地,董事 [新增]山下知宏,董事 [新增]山中重治,董事上田昌司,监事 [新增]藤田博志,董事泷野宽,董事长 [新增]
|
7 | 2020-02-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
耳野宏
|
泷野宽
|
8 | 2020-02-26 | 章程备案 |
|
章程
|
9 | 2020-02-26 | 企业类型变更 |
5130
|
5180
|
10 | 2020-02-26 | 股东备案 |
耳野宏,董事长;龙野宽,董事; [退出]三浦正则,董事;山中重治,董事;寺嶋俊二,董事; [退出]松山昌之,董事; [退出]藤田博志,董事
|
耳野宏,董事;三浦正则,董事;森本高地,董事; [新增]山下知宏,董事; [新增]山中重治,董事;上田昌司,监事; [新增]藤田博志,董事;泷野宽,董事长 [新增]
|