序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭桂棠 | 90% | 27.0万人民币 |
2 | 杨子豪 | 10% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨子豪
|
|
2 |
郭桂棠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中山市澳三金属制品有限公司三乡分公司
|
周有顺 | 2018-04-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-18 | 股东备案 |
郭桂棠,监事;周有顺,执行董事,经理 [退出]
|
郭桂棠,监事;杨子豪,执行董事,经理 [新增]
|
2 | 2019-10-18 | 法定代表人 |
周有顺
|
杨子豪
|
3 | 2019-01-18 | 住所/经营场所 |
中山市港口镇沙港西路3号厂房C幢首层第2卡
|
中山市三乡镇白石村锚金大道14号之一
|
4 | 2018-12-27 | 住所/经营场所 |
中山市港口镇沙港西路3号厂房C幢首层第2卡(增设1处经营场所具体为:中山市东升镇龙成路1号C5栋6卡)
|
中山市港口镇沙港西路3号厂房C幢首层第2卡
|
5 | 2018-08-30 | 企业类型变更 |
1151
|
1130
|
6 | 2017-11-16 | 住所/经营场所 |
中山市港口镇沙港西路3号厂房C幢首层第2卡
|
中山市港口镇沙港西路3号厂房C幢首层第2卡(增设1处经营场所具体为:中山市东升镇龙成路1号C5栋6卡)
|
7 | 2017-03-23 | 住所/经营场所 |
中山市港口镇沙港西路3号厂房C幢首层第1卡
|
中山市港口镇沙港西路3号厂房C幢首层第2卡
|
8 | 2016-05-25 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
9 | 2016-05-25 | 股东备案 |
郭桂棠,监事;何泽庭,执行董事,经理 [退出]
|
郭桂棠,监事;周有顺,执行董事,经理 [新增]
|
10 | 2016-05-25 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|