序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉华团优力激光科技有限公司 | 53.33334% | 160.0万 |
2 | 施晓峰 | 36.66667% | 110.0万 |
3 | 肖伟 | 10% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨迎喜
|
|
2 |
夏勇
|
|
3 |
陶军良
|
|
4 |
陈小华
|
|
5 |
肖伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 出资额变更 |
肖伟 30.000000万;施晓峰 110.000000万;武汉光谷激光中南加工技术有限公司 160.000000万
|
肖伟 30.000000万;施晓峰 110.000000万;武汉华团优力激光科技有限公司 160.000000万
|
2 | 2022-08-24 | 股东变更 |
肖伟;施晓峰;武汉光谷激光中南加工技术有限公司 [退出]
|
肖伟;施晓峰;武汉华团优力激光科技有限公司 [新增]
|
3 | 2022-08-24 | 业务范围变更 |
研****、生产、加工、销售:激光成套设备及相关产品;提供产品维修、技术咨询、服务;金属制品及非金属矿物制品的加工(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:金属结构制造;金属结构销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案 |
陈小华(监事)陶军良(执行董事) [退出]肖伟(经理) [退出]
|
夏勇(执行董事) [新增]陈小华(监事)杨迎喜(经理) [新增]
|
5 | 2022-08-24 | 法定代表人变更 |
陶军良
|
杨迎喜
|
6 | 2015-05-18 | 股东备案 |
陈小华,监事;肖伟,经理;许桂华,执行董事 [退出]
|
陈小华,监事;陶军良,执行董事; [新增]肖伟,经理
|
7 | 2015-05-18 | 法定代表人 |
许桂华
|
陶军良
|
8 | 2015-05-17 | 股东备案 |
陈小华,监事;肖伟,经理;许桂华,执行董事 [退出]
|
陈小华,监事;陶军良,执行董事; [新增]肖伟,经理
|
9 | 2015-05-17 | 法定代表人变更 |
许桂华
|
陶军良
|
10 | 2013-11-28 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|