序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-05 | 负责人 |
进士克彦
|
西泽勇生
|
2 | 2017-09-28 | 经营期限 |
2017-09-27
|
2033-09-27
|
3 | 2015-10-20 | 股东备案 |
2015-09-27 [退出]
|
2017-09-27 [新增]
|
4 | 2015-10-20 | 经营期限 |
2015-09-27
|
2017-09-27
|