序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李景开 | 47% | 28.2万人民币 |
2 | 李景山 | 43.39% | 26.034万人民币 |
3 | 曾彩燕 | 9.61% | 5.766万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李景开
|
|
2 |
曾彩燕
|
|
3 |
李景山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-05 | 住所变更 |
中山市南区寮后工业区兴寮二街3号(厂房1、2卡)
|
中山市南区寮后工业区兴寮二街3号(厂房1、2卡),增设1处经营场所,具体为:中山市南区寮后工业区兴寮一街4号2幢中山市南区寮后工业区兴寮一街4号2幢
|
2 | 2016-11-03 | 住所/经营场所 |
中山市南区寮后工业区兴寮一街4号(之二号)
|
中山市南区寮后工业区兴寮二街3号(厂房1、2卡)
|
3 | 2016-11-03 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
4 | 2015-01-30 | 经营范围 |
加工、生产、销售:日用化学产品(不含易燃易爆危险化学品及化妆品);销售:日用百货、五金制品、塑料制品、人造花。
|
加工、生产、销售:日用化学产品;销售:日用百货、五金制品、塑料制品、人造花。
|
5 | 2015-01-30 | 营业期限 |
2015-02-16
|
|
6 | 2012-02-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-02-16
|
2015-02-16
|
7 | 2011-06-21 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
8 | 2011-06-21 | 股东备案 |
李景开,执行董事;李景山,监事;莫信天,经理; [退出]沈四宝,监事 [退出]
|
李景开,经理;李景山,执行董事;曾彩燕,监事 [新增]
|
9 | 2010-07-02 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
10 | 2010-06-13 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|