序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 普宁市食品总公司 | 100% | 50.000000万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
普宁市大坝食品公司第三屠宰场
|
罗卓民 | 2007-11-23 |
2 |
普宁市大坝食品公司第二屠宰场
|
罗卓民 | 2007-11-23 |
3 |
普宁市大坝食品公司屠宰场
|
方惠彬 | 2007-11-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案
|
2 | 2022-05-31 | 法定代表人变更 |
|
方惠彬
|
3 | 2011-03-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
生猪、牛、羊,肉、禽、蛋,饲料;生猪屠宰(仅供分支机构经营)。
|
4 | 2007-11-22 | 股东备案 |
|
普宁市食品总公司 [新增]
|
5 | 2007-11-22 | 股东备案 |
|
投资者****生备案 [新增]
|
6 | 2007-11-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
猪、牛、羊,肉、禽、蛋,饲料;生猪屠宰(仅供分支机构经营)。(有效期至2011年3月14日)
|
7 | 2007-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
投资者****生备案
|
8 | 2007-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
普宁市食品总公司 [新增]
|
9 | 2007-11-22 | 经营方式变更 |
|
销售。
|
10 | 2007-04-12 | 法定代表人变更 |
|
罗卓民
|